GONZALEZ PIÑAR JESUS
Informe ejecutivo de GONZALEZ PIÑAR JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ PIÑAR JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELECTIA SERVICIOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION SL | Administrador Solidario | 12/07/2019 | |
ARCAM XABIA SL | Socio Unico | 06/07/2018 | |
ARCAM XABIA SL | Administrador Unico | 06/07/2018 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PIÑAR JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PIÑAR JESUS
Empresa: DREAMS PROMOTIONS COSTA BLANCA SL
Liquidador
- Gonzalez Piñar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 32, S 8, H A 97748, I/A 4 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-03
Empresa: DREAMS PROMOTIONS COSTA BLANCA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Piñar Jesus
Liquidador
- Gonzalez Piñar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 32, S 8, H A 97748, I/A 4 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-03
Administrador Solidario
- Gonzalez Piñar Jesus
- Vicens Mut Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230 , F 80, S 8, H A 165986, I/A 1 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-03
Empresa: ARCAM XABIA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Piñar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 130, S 8, H A 160966, I/A 1 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-03
Empresa: ARCAM XABIA SL
Socio Único
- Gonzalez Piñar Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4140 , F 130, S 8, H A 160966, I/A 1 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-03
Empresa: PRONOVA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Gamez Garcia Bernardo
- Gonzalez Piñar Jesus
- Soldevila Orengo Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 145, S 8, H A 75433, I/A 3 (11/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-03
Información de GONZALEZ PIÑAR JESUS
Mostramos los datos de GONZALEZ PIÑAR JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PIÑAR JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos