GONZALEZ PEREZ OLGA
Informe ejecutivo de GONZALEZ PEREZ OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ PEREZ OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CETMV MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 22/02/2024 | |
CETMV MANAGEMENT SL | Socio Unico | 22/02/2024 | |
ROJO BURDEOS SL | Administrador Solidario | 10/11/2023 | |
PROMOCION CORONA 2023 SL | Administrador Solidario | 27/09/2023 | |
RUSCAT PROMOCIONS SL | Administrador Solidario | 31/10/2018 | |
ICODPATRI SL | Apoderado Mancomunado | 17/08/2016 | |
CARD TENERIFE 2001 SL | Apoderado Mancomunado | 28/07/2016 | |
DESGUACES TENERIFE SA | Apoderado Mancomunado | 28/07/2016 | |
REPUESTOS CERO SL | Apoderado Mancomunado | 28/07/2016 | |
ICODPATRI SL | Apoderado Mancomunado | 28/07/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ PEREZ OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PEREZ OLGA
Empresa: CETMV MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Gonzalez Perez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2954 , F 1, S 8, H CO 45829, I/A 1 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-14
Empresa: CETMV MANAGEMENT SL
Socio Único
- Gonzalez Perez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2954 , F 1, S 8, H CO 45829, I/A 1 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-14
Empresa: ROJO BURDEOS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gonzalez Raquel Esther
- Gonzalez Perez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49007 , F 93, S 8, H B 604224, I/A 1 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-08
Empresa: PROMOCION CORONA 2023 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Perez Olga
- Romero Guijarro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48957 , F 68, S 8, H B 602420, I/A 1 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-08
Empresa: RUSCAT PROMOCIONS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Perez Olga
- Romero Guijarro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45682 , F 14, S 8, H B 495662, I/A 3 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-08
Empresa: ICODPATRI SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Perez Olga
- Rodriguez Vicente Celio
- Rodriguez Vicente Yurena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 71, S 8, H TF 17355, I/A 10 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Empresa: ICODPATRI SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Perez Olga
- Rodriguez Fuentes Pablo
- Rodriguez Vicente Celio
- Rodriguez Vicente Yurena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 70, S 8, H TF 17355, I/A 9 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-38
Empresa: REPUESTOS CERO SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Perez Olga
- Rodriguez Fuentes Pablo
- Rodriguez Vicente Celio
- Rodriguez Vicente Yurena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 174, S 8, H TF 17090, I/A 12 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-38
Empresa: DESGUACES TENERIFE SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Perez Olga
- Rodriguez Fuentes Pablo
- Rodriguez Vicente Celio
- Rodriguez Vicente Yurena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 4, S 8, H TF 5090, I/A 29 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-38
Empresa: CARD TENERIFE 2001 SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Perez Olga
- Rodriguez Fuentes Pablo
- Rodriguez Vicente Celio
- Rodriguez Vicente Yurena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 211, S 8, H TF 28541, I/A 4 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-38
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ PEREZ OLGA
Mostramos los datos de GONZALEZ PEREZ OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PEREZ OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos