GONZALEZ PEREZ JOSE RAMON
Informe ejecutivo de GONZALEZ PEREZ JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GONZALEZ PEREZ JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUG WORLD TRADE SL | Administrador Solidario | 20/07/2022 | |
JJRWORLD SL | Administrador Solidario | 11/11/2021 | |
ADM TRAIDING SL | Administrador Solidario | 29/03/2021 | |
CEYD SA | Apoderado | 04/03/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PEREZ JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PEREZ JOSE RAMON
Empresa: LUG WORLD TRADE SL
Administrador Solidario
- Balboa Beltran Marcos
- Gonzalez Perez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 96, S 8, H C 58773, I/A 3 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-15
Empresa: LUG WORLD TRADE SL
Administrador Unico
- Gonzalez Perez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 96, S 8, H C 58773, I/A 3 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-15
Empresa: JJRWORLD SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Javier
- Gonzalez Perez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3767 , F 90, S 8, H C 61308, I/A 1 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-15
Empresa: ADM TRAIDING SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Perez Jose Ramon
- Paz Dios Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3745 , F 125, S 8, H C 60491, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-15
Empresa: VIONTA BEAUTY AND COSMETICS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Perez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 95, S 8, H C 58773, I/A 1 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-15
Empresa: ORIENTE JURASICO SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Perez Jose Ramon
- MERINO BALBIN ANGEL LUIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 175, S 8, H AS 33300, I/A 5 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-33
Empresa: MARENATUM SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Perez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 181, S 8, H C 56173, I/A 2 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-15
Empresa: MARENATUM SL
Administrador Solidario
- Fernandez Cortes Maria Cristina
- Gonzalez Perez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 180, S 8, H C 56173, I/A 1 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-15
Empresa: PLAYAS DE RIBADESELLA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Perez Jose Ramon
- MERINO BALBIN ANGEL LUIS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3239 , F 43, S 8, H AS 30717, I/A 6 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-33
Empresa: FRAN Y JOSE RAMON SL
Liquidador
- Gonzalez Perez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 116, S 8, H C 12484, I/A 7 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-15
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ PEREZ JOSE RAMON
Mostramos los datos de GONZALEZ PEREZ JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PEREZ JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos