GONZALEZ PEIRO DANIEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ PEIRO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ PEIRO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLDAN-AUTOMOCION SL | Administrador Unico | 22/02/2019 | |
LUCENTUMCHAPA SL | Administrador Solidario | 21/08/2018 | |
LUCENTUM ONLY CARS 2000 SL | Administrador Solidario | 13/06/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PEIRO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PEIRO DANIEL
Empresa: WORLDWIDE CARS AUTOROOM SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Peiro Daniel
- Ponzo Fouque Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4353 , F 49, S 8, H A 173163, I/A 3 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-03
Empresa: WORLDWIDE CARS AUTOROOM SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Peiro Daniel
- Pozo Fouque Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4353 , F 48, S 8, H A 173163, I/A 1 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-03
Empresa: OLDAN-AUTOMOCION SL
Administrador Unico
- Gonzalez Peiro Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4193 , F 127, S 8, H A 163987, I/A 1 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-03
Empresa: LUCENTUMCHAPA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Peiro Daniel
- Nunez Exequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4150 , F 85, S 8, H A 161496, I/A 1 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-03
Empresa: LUCENTUM ONLY CARS 2000 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Peiro Daniel
- Miralles Areste Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 13, S 8, H A 155574, I/A 1 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-03
Empresa: LA TABERNA EL CISNE DE ORO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Peiro Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 125, S 8, H A 125026, I/A 2 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-03
Empresa: LA TABERNA EL CISNE DE ORO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Peiro Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 124, S 8, H A 125026, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-03
Empresa: LA TABERNA EL CISNE DE ORO SL
Socio Único
- Gonzalez Peiro Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 124, S 8, H A 125026, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-03
Información de GONZALEZ PEIRO DANIEL
Mostramos los datos de GONZALEZ PEIRO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PEIRO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos