GONZALEZ PAVON MANUEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ PAVON MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ PAVON MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA INDUSTRIAL LAS MONTAÑAS SL | Apoderado | 04/04/2024 | |
AGROGONZPER SL | Apoderado | 19/05/2021 | |
INMOPRO PAVON SL | Administrador Solidario | 09/03/2011 | |
RESIDENCIAL CAN CLARAMUNT SL | Administrador Mancomunado | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PAVON MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PAVON MANUEL
Empresa: AGRICOLA INDUSTRIAL LAS MONTAÑAS SL
Apoderado
- Gonzalez Pavon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 170, S 8, H CA 25675, I/A 4 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-11
Empresa: AGRICOLA INDUSTRIAL LAS MONTAÑAS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Pavon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 170, S 8, H CA 25675, I/A 3 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-11
Empresa: AGROGONZPER SL
Apoderado
- Gonzalez Pavon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2333 , F 76, S 8, H CA 55844, I/A 2 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-11
Empresa: GASOLINERA VIRGEN DEL ROCIO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Pavon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 132, S 8, H CA 17888, I/A 5 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-11
Empresa: INMOPRO PAVON SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Pavon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38864 , F 43, S 8, H B 338634, I/A 3 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-08
Empresa: OWNORS 2100 SL
Apoderado
- Gonzalez Pavon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37438 , F 149, S 8, H B 298981, I/A 6 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-08
Empresa: OWNORS 2100 SL
Administrador Mancomunado
- DOMENECH RIBAS JUAN
- Gonzalez Pavon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37438 , F 148, S 8, H B 298981, I/A 5 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-08
Empresa: RESIDENCIAL CAN CLARAMUNT SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Pavon Manuel
- Soriano Alaman Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39824 , F 3, S 8, H B 352676, I/A 3 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08
Empresa: OWNORS 2100 SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Pavon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37438 , F 148, S 8, H B 298981, I/A 4 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-08
Información de GONZALEZ PAVON MANUEL
Mostramos los datos de GONZALEZ PAVON MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PAVON MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos