GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS GONZALEZ GARZON SL | Administrador Unico | 28/06/2016 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS
Empresa: FRUTAS GONZALEZ GARZON SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Garcia Francisco Jose
- Fernandez Gonzalez Francisco
- Gonzalez Palomar Ana Maria
- Gonzalez Palomar Jose Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 212, S 8, H M 16771, I/A 13 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: FRUTAS GONZALEZ GARZON SL
Administrador Unico
- Gonzalez Palomar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 211, S 8, H M 16771, I/A 12 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: FRUTAS GONZALEZ GARZON SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Garcia Francisco Jose
- Fernandez Gonzalez Francisco
- Gonzalez Palomar Ana Maria
- Gonzalez Palomar Jose Luis
Presidente
- Gonzalez Palomar Jose Luis
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 211, S 8, H M 16771, I/A 12 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: FRUTAS GONZALEZ GARZON SL
Consejero
- Gonzalez Palomar Jose Luis
Presidente
- Gonzalez Palomar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 211, S 8, H M 16771, I/A 11 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: FRUTAS GONZALEZ GARZON SL
Consejero
- Gonzalez Palomar Jose Luis
Presidente
- Gonzalez Palomar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 210, S 8, H M 16771, I/A 10 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Información de GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS
Mostramos los datos de GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PALOMAR JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos