GONZALEZ PALACIO CARLOTA
Informe ejecutivo de GONZALEZ PALACIO CARLOTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ PALACIO CARLOTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABANTE INGENIERIA SLP | Apoderado | 26/10/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PALACIO CARLOTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PALACIO CARLOTA
Empresa: ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 44 SL
Liquidador
- Gonzalez Palacio Carlota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 10, S 8, H LU 12503, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-27
Empresa: ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 44 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Palacio Carlota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 10, S 8, H LU 12503, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-27
Empresa: ABANTE INGENIERIA SLP
Apoderado
- Gonzalez Palacio Carlota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 159, S 8, H LU 6352, I/A 4 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-27
Empresa: ABANTE INGENIERIA SLP
Administrador Solidario
- Alfonso Fernandez Losada
- Gonzalez Palacio Carlota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 159, S 8, H LU 6352, I/A 3 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-27
Información de GONZALEZ PALACIO CARLOTA
Mostramos los datos de GONZALEZ PALACIO CARLOTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PALACIO CARLOTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos