GONZALEZ OLAIZOLA JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ OLAIZOLA JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ OLAIZOLA JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIRU PLAK SL | Administrador Unico | 10/01/2024 | |
TXIPLAO ONDAREA SL | Administrador Solidario | 22/08/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ OLAIZOLA JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ OLAIZOLA JUAN IGNACIO
Empresa: HIRU PLAK SL
Administrador Unico
- Gonzalez Olaizola Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 159, S 8, H SS 45259, I/A 2 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: HIRU PLAK SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Olaizola Juan Ignacio
- Isasa Lizargarate Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 159, S 8, H SS 45259, I/A 2 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: HIRU PLAK SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Olaizola Juan Ignacio
- Isasa Lizargarate Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 157, S 8, H SS 45259, I/A 1 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Empresa: TXIPLAO ONDAREA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Olaizola Juan Ignacio
- Isasa Lizargarate Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 167, S 8, H SS 39844, I/A 1 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-20
Información de GONZALEZ OLAIZOLA JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de GONZALEZ OLAIZOLA JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ OLAIZOLA JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos