GONZALEZ NAVARRO JESUS
Informe ejecutivo de GONZALEZ NAVARRO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ NAVARRO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANJA BELINCHON SL | Administrador Mancomunado | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ NAVARRO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ NAVARRO JESUS
Empresa: GRANJA BELINCHON SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Navarro Jesus
- Loriente Calonge Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35472 , F 135, S 8, H M 637586, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Apoderado
- Gonzalez Navarro Jesus
- Gonzalez Navarro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2144 , F 38, S 8, H GC 8999, I/A 38 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-35
Apoderado
- Gonzalez Navarro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 70, S 8, H GC 8999, I/A 34 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-35
Apoderado
- Gonzalez Navarro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 37, S 8, H GC 8999, I/A 26 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-35
Información de GONZALEZ NAVARRO JESUS
Mostramos los datos de GONZALEZ NAVARRO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ NAVARRO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos