GONZALEZ NAVARRO EDUARDO
Informe ejecutivo de GONZALEZ NAVARRO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ NAVARRO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REHAC SA | Apoderado Mancomunado | 21/02/2019 | 03/06/2019 |
GRUPO ROGASA 1987 SL | Apoderado Mancomunado | 21/02/2019 | 30/05/2019 |
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado Mancomunado | 21/02/2019 | 30/05/2019 |
ROGASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Mancomunado | 11/03/2019 | 30/05/2019 |
ROGASA CONSERVACION Y SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado | 22/02/2019 | 29/05/2019 |
INVERCAT GLOBAL SL | Apoderado Mancomunado | 22/02/2019 | 29/05/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ NAVARRO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ NAVARRO EDUARDO
Empresa: REHAC SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 180, S 8, H B 23558, I/A 71 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Empresa: VARIETATS 1998 SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 119, S 8, H B 166854, I/A 23 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46761 , F 211, S 8, H B 42600, I/A 54 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: ROGASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38338 , F 159, S 8, H B 231889, I/A 26 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: ROGASA CONSERVACION Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45424 , F 176, S 8, H B 487315, I/A 4 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: INVERCAT GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42141 , F 96, S 8, H B 401492, I/A 6 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-08
Empresa: ROGASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38338 , F 158, S 8, H B 231889, I/A 23 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-08
Empresa: INVERCAT GLOBAL SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42141 , F 95, S 8, H B 401492, I/A 4 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
Empresa: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46761 , F 211, S 8, H B 42600, I/A 53 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
Empresa: REHAC SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Navarro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 179, S 8, H B 23558, I/A 70 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ NAVARRO EDUARDO
Mostramos los datos de GONZALEZ NAVARRO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ NAVARRO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos