GONZALEZ MUÑOZ RAFAEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ MUÑOZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ MUÑOZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA GUILLETORRE SRL | Administrador Unico | 14/04/2020 | |
TRANSGOMUMAR SL | Administrador Solidario | 14/08/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MUÑOZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MUÑOZ RAFAEL
Empresa: MARGLES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 142581, I/A 5 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: HOSTELERIA GUILLETORRE SRL
Administrador Unico
- Gonzalez Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6853 , F 52, S 8, H SE125487, I/A 1 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-82-41
Empresa: GONZALEZ Y RUEDA BAHIA SRL
Administrador Unico
- Gonzalez Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2349 , F 92, S 8, H CA 56528, I/A 3 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-11
Empresa: GONZALEZ Y RUEDA BAHIA SRL
Administrador Unico
- Gonzalez Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5967 , F 1, S 8, H SE103880, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Empresa: TRANSGOMUMAR SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Chica Rafael
- Gonzalez Muñoz Rafael
- Martin Rodriguez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 192, S 8, H GR 45197, I/A 1 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-18
Empresa: RJP PELUQUEROS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Martin Rafael
- Gonzalez Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11389 , F 93, S 8, H M 178907, I/A 3 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: HERMANOS GONZALEZ MUÑOZ JOYEROS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Muñoz Diego
- Gonzalez Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 92, S 8, H CO 15922, I/A 4 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-14
Empresa: RJP PELUQUEROS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Martin Rafael
- Gonzalez Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11389 , F 93, S 8, H M 178907, I/A 2 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Empresa: RJP PELUQUEROS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Gonzalez Francisco Javier
- Gonzalez Gonzalez Jose Maria
- Gonzalez Muñoz Rafael
Consejero
- Gonzalez Gonzalez Francisco Javier
- Gonzalez Gonzalez Jose Maria
- Gonzalez Muñoz Rafael
Presidente
- Gonzalez Muñoz Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11389 , F 93, S 8, H M 178907, I/A 2 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Información de GONZALEZ MUÑOZ RAFAEL
Mostramos los datos de GONZALEZ MUÑOZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MUÑOZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos