GONZALEZ MUÑOZ CARMEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ MUÑOZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ MUÑOZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPUS AND SPORT EVENTS SA | Apoderado | 12/04/2024 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MUÑOZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MUÑOZ CARMEN
Empresa: CAMPUS AND SPORT EVENTS SA
Apoderado
- Gonzalez Muñoz Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31308 , F 156, S 8, H M 563562, I/A 8 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: ALALMANZA SL
Liquidador
- Gonzalez Muñoz Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23077 , F 202, S 8, H M 413483, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: ALALMANZA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Muñoz Carmen
Liquidador
- Gonzalez Muñoz Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23077 , F 202, S 8, H M 413483, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: PINTURA DECORATIVA LUIS MURCIA SL
Liquidador Mancomunado
- Gonzalez Muñoz Carmen
- Murcia Gonzalez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 180, S 8, H B 260799, I/A 5 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Empresa: PINTURA DECORATIVA LUIS MURCIA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Muñoz Carmen
- Murcia Gonzalez Luis
Liquidador Mancomunado
- Gonzalez Muñoz Carmen
- Murcia Gonzalez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35097 , F 180, S 8, H B 260799, I/A 5 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Consejero
Secretario
- Gonzalez Muñoz Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 189, S 8, H SE 42416, I/A 8 (01/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-41
Información de GONZALEZ MUÑOZ CARMEN
Mostramos los datos de GONZALEZ MUÑOZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MUÑOZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos