GONZALEZ MUÑOZ BEGOÑA
Informe ejecutivo de GONZALEZ MUÑOZ BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ MUÑOZ BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DONALDSON IBERICA SOLUCIONES EN FILTRACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2024 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MUÑOZ BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MUÑOZ BEGOÑA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casas Brichs Raimon
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Greetje Maria I Strauven
- Kamil Wisniewski
- Vicent Jerome Nicolas Seguin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44519 , F 183, S 8, H B 72853, I/A 90 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casas Brichs Raimon
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Greetje Maria I Strauven
- Roel Henri Rene Verschatse
- Vicent Jerome Nicolas Seguin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44519 , F 183, S 8, H B 72853, I/A 90 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casas Brichs Raimon
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Greetje Maria I Strauven
- Roel Henri Rene Verschatse
- Vicent Jerome Nicolas Seguin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 150, S 8, H B 72853, I/A 85 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casas Brichs Raimon
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Greetje Maria I Strauven
- Pascale Vangoidsenhoven
- Roel Henri Rene Verschatse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 149, S 8, H B 72853, I/A 83 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casas Brichs Raimon
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Greetje Maria I Strauven
- Pascale Vangoidsenhoven
- Roel Henri Rene Verschatse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 147, S 8, H B 72853, I/A 78 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Greetje Maria I Strauven
- Pascale Vangoidsenhoven
- Raimon Casas Brichs
- Roel Henri Rene Verschatse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 147, S 8, H B 72853, I/A 77 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Greetje Maria I Strauven
- Pascale Vangoidsenhoven
- Raimon Casas Brichs
- Roel Henri Rene Verschatse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 147, S 8, H B 72853, I/A 76 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-08
Apoderado
- Casas Brichs Raimon
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Greetje Maria I Strauven
- Pascale Vangoidsenhoven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 147, S 8, H B 72853, I/A 75 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-08
Apoderado
- Albert Ghislain Vandevelde
- Arthur Celestine De Bondt
- Casas Brichs Raimon
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Pascale Vangoidsenhoven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 140, S 8, H B 72853, I/A 51 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Apoderado
- Albert Ghislain Vandevelde
- Arthur Celestine De Bondt
- Casas Brichs Raimon
- Gonzalez Muñoz Begoña
- Pascale Vangoidsenhoven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41263 , F 140, S 8, H B 72853, I/A 51 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ MUÑOZ BEGOÑA
Mostramos los datos de GONZALEZ MUÑOZ BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MUÑOZ BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos