GONZALEZ MORALES MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ MORALES MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ MORALES MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES MAGOMO SL | Socio Unico | 10/02/2015 | |
INVERSIONES MAGOMO SL | Administrador Unico | 10/02/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MORALES MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MORALES MARIA CARMEN
Empresa: OFITHEG REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Morales Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44694 , F 151, S 8, H B 109647, I/A 12 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-08
Empresa: OFITHEG REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Morales Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44694 , F 151, S 8, H B 109647, I/A 11 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-08
Empresa: INVERSIONES MAGOMO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Morales Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 14, S 8, H GR 46402, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-18
Empresa: INVERSIONES MAGOMO SL
Socio Único
- Gonzalez Morales Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 14, S 8, H GR 46402, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-18
Empresa: OFITHEG REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Morales Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26840 , F 133, S 8, H B 109647, I/A 10 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
Empresa: OFITHEG REPRESENTACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Morales David
- Gonzalez Morales Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26840 , F 133, S 8, H B 109647, I/A 10 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
Empresa: OFITHEG REPRESENTACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Morales David
- Gonzalez Morales Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26840 , F 133, S 8, H B 109647, I/A 9 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
Información de GONZALEZ MORALES MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GONZALEZ MORALES MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MORALES MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos