GONZALEZ MORA YEISI DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ MORA YEISI DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ MORA YEISI DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVEGACION Y SERVICIOS AEREOS CANARIOS SA | Apoderado Solidario | 25/04/2016 | |
NAVEGACION Y SERVICIOS AEREOS CANARIOS SA | Apoderado Solidario | 04/06/2015 | |
NAVEGACION Y SERVICIOS AEREOS CANARIOS SA | Apoderado Solidario | 27/04/2015 | |
NAVEGACION Y SERVICIOS AEREOS CANARIOS SA | Apoderado Solidario | 28/01/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MORA YEISI DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MORA YEISI DEL CARMEN
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Castro Fuentes Yurena
- Gonzalez Mora Yeisi Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 64, S 8, H GC 6417, I/A 48 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Castro Fuentes Yurena
- Gonzalez Mora Yeisi Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 64, S 8, H GC 6417, I/A 46 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Castro Fuentes Yurena
- Gonzalez Mora Yeisi Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 63, S 8, H GC 6417, I/A 45 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Castro Fuentes Yurena
- Gonzalez Mora Yeisi Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1972 , F 175, S 8, H GC 6417, I/A 44º (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-35
Información de GONZALEZ MORA YEISI DEL CARMEN
Mostramos los datos de GONZALEZ MORA YEISI DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MORA YEISI DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos