GONZALEZ MONTILLA ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de GONZALEZ MONTILLA ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ MONTILLA ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELLING 8-23 SL | Administrador Unico | 11/05/2023 | |
SELLING 8-23 SL | Socio Unico | 11/05/2023 | |
INVERNADEROS EUROPEOS SL | Administrador Unico | 10/05/2022 | |
INVERNADEROS EUROPEOS SL | Apoderado | 08/05/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MONTILLA ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MONTILLA ANTONIO JESUS
Empresa: SELLING 8-23 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Montilla Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 42, S 8, H CO 37053, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-14
Empresa: SELLING 8-23 SL
Nuevo Socio Único
- Gonzalez Montilla Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 42, S 8, H CO 37053, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-14
Empresa: INVERNADEROS EUROPEOS SLL
Administrador Unico
- Gonzalez Montilla Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2200 , F 70, S 8, H CO 30390, I/A 6 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-14
Empresa: INVERNADEROS EUROPEOS SLL
Apoderado
- Gonzalez Montilla Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2200 , F 66, S 8, H CO 30390, I/A 4 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-14
Empresa: NUEVA INTACO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Montilla Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 8, S 8, H CO 14746, I/A 5 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-14
Empresa: NUEVA INTACO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Montilla Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 7, S 8, H CO 14746, I/A 4 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-14
Información de GONZALEZ MONTILLA ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de GONZALEZ MONTILLA ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MONTILLA ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos