GONZALEZ MONTESDEOCA VIRGINIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ MONTESDEOCA VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ MONTESDEOCA VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRESCO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL | Administrador Unico | 01/09/2020 | 10/11/2022 |
ACC16 PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 02/09/2020 | 17/10/2022 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MONTESDEOCA VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MONTESDEOCA VIRGINIA
Empresa: TRESCO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Montesdeoca Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30315 , F 90, S 8, H M 545662, I/A 7 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: ACC16 PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Montesdeoca Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 110, S 8, H H 25887, I/A 5 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-21
Empresa: ACC16 PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Montesdeoca Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 109, S 8, H H 25887, I/A 3 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-21
Empresa: TRESCO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Montesdeoca Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30315 , F 89, S 8, H M 545662, I/A 5 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-28
Información de GONZALEZ MONTESDEOCA VIRGINIA
Mostramos los datos de GONZALEZ MONTESDEOCA VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MONTESDEOCA VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos