GONZALEZ MOLINA PATRICIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ MOLINA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GONZALEZ MOLINA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENDA KIDS ATELIER SL | Administrador Solidario | 09/03/2021 | |
AUGMENTED SERVICES SL | Administrador Unico | 25/02/2020 | |
AUGMENTED SERVICES SL | Apoderado | 29/04/2019 | |
OPTICA 2000 SL | Apoderado | 31/01/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MOLINA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MOLINA PATRICIA
Empresa: RENDA KIDS ATELIER SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Molina Patricia
- Ruiz Solas Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41553 , F 114, S 8, H M 736180, I/A 1 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: AUGMENTED SERVICES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Molina Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38895 , F 109, S 8, H M 691231, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: EL CORTE INGLES SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Alvarez Isidoro
- Alvarez Alvarez Isidoro
- Alvarez Alvarez Isidoro
- Alvarez Alvarez Isidoro
- Barturen Tejada Pedro Maria
- Conejo Gordillo Enrique
- Conejo Gordillo Enrique
- Conejo Gordillo Enrique
- De Mingo Contreras Juan Manuel
- De Mingo Contreras Juan Manuel
- De Mingo Contreras Juan Manuel
- De Mingo Contreras Juan Manuel
- De Mingo Contreras Juan Manuel
- Del Nogal Ropero Jose Leopoldo
- Flores Carralero Miguel Angel
- Gimeno Alvarez Miguel Angel
- Gonzalez Molina Patricia
- Guerrero Lopez Antonio
- Lamata Cotanda Juan Ignacio
- Lopez Martinez Pedro
- Soriano Atencia Faustino Jose
- Torremocha Hernandez Isabel
- Torremocha Hernandez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38367 , F 13, S 8, H M 9880, I/A 990 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-28
Empresa: SUPERCOR SA
Apoderado
- Gonzalez Molina Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35633 , F 84, S 8, H M 52978, I/A 189 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-28
Empresa: AUGMENTED SERVICES SL
Apoderado
- Gonzalez Molina Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38895 , F 107, S 8, H M 691231, I/A 2 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: SFERA JOVEN SA
Apoderado
- Gonzalez Molina Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38480 , F 19, S 8, H M 284400, I/A 143 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Empresa: BRICOR SA
Apoderado
- Gonzalez Molina Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38414 , F 114, S 8, H M 117627, I/A 107 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Gonzalez Molina Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38367 , F 11, S 8, H M 9880, I/A 987 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: EL CORTE INGLES SA
Apoderado
- Gonzalez Molina Patricia
- Sanchez Ruiz Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28012 , F 139, S 8, H M 9880, I/A 788 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Empresa: OPTICA 2000 SL
Apoderado
- Gonzalez Molina Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41916 , F 123, S 8, H B 60967, I/A 67 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ MOLINA PATRICIA
Mostramos los datos de GONZALEZ MOLINA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MOLINA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos