GONZALEZ MOISEN ANTONIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ MOISEN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ MOISEN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado | 27/06/2014 | 14/12/2016 |
LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS SL | Apoderado | 20/03/2013 | 14/12/2016 |
GESTION TRATAMIENTO Y LOGISTICA DE LA INFORMACION SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2014 | 26/01/2016 |
LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS SL | Consejero Delegado Solidario | 16/05/2012 | |
LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS SL | Consejero | 16/05/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MOISEN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MOISEN ANTONIO
Empresa: LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Moisen Antonio
- Lanzuela Gonzalez Francisco
- Torres Perez Francisco Javier
Apoderado
- Gonzalez Garcia David Antonio
- Gonzalez Moisen Antonio
- Torres Perez Rancisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065 , F 49, S 8, H M 41074, I/A 16 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Empresa: LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Moisen Antonio
- Lanzuela Gonzalez Francisco
- Torres Perez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065 , F 47, S 8, H M 41074, I/A 13 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Moisen Antonio
- Lanzuela Gonzalez Francisco
- Torres Perez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25534 , F 134, S 8, H M 460120, I/A 4 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Empresa: LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Gonzalez Moisen Antonio
- Torres Perez Rancisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065 , F 43, S 8, H M 41074, I/A 10 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: LABEL ORDENADORES Y SERVICIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Moisen Antonio
- Lanzuela Gonzalez Francisco
- Torres Perez Francisco Javier
Consejero
- Gonzalez Moisen Antonio
- Lanzuela Gonzalez Francisco
- Torres Perez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065 , F 43, S 8, H M 41074, I/A 9 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Información de GONZALEZ MOISEN ANTONIO
Mostramos los datos de GONZALEZ MOISEN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MOISEN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos