GONZALEZ MITTELBRUNN CRISTINA
Informe ejecutivo de GONZALEZ MITTELBRUNN CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 25
CARGOS DE GONZALEZ MITTELBRUNN CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VARENDE RENOVABLE SL | Apoderado | 04/08/2023 | |
GREEN DEVCO ENERGY 12 SL | Apoderado | 16/02/2023 | 03/08/2023 |
GREEN DEVCO ENERGY 11 SL | Apoderado | 15/02/2023 | 03/08/2023 |
GREEN DEVCO ENERGY 13 SL | Apoderado | 15/02/2023 | 03/08/2023 |
GREEN DEVCO ENERGY 10 SL | Apoderado Solidario | 12/12/2022 | 03/08/2023 |
GREEN DEVCO ENERGY 9 SL | Apoderado Solidario | 12/12/2022 | 03/08/2023 |
GREEN DEVCO ENERGY 8 SL | Apoderado Solidario | 12/12/2022 | 03/08/2023 |
GREEN DEVCO ENERGY 7 SL | Apoderado Solidario | 12/12/2022 | 03/08/2023 |
GREEN DEVCO ENERGY 6 SL | Apoderado Solidario | 09/12/2022 | 03/08/2023 |
GREEN DEVCO ENERGY 5 SL | Apoderado Solidario | 21/12/2022 | 28/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ MITTELBRUNN CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MITTELBRUNN CRISTINA
Empresa: VARENDE RENOVABLE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43896 , F 57, S 8, H M 774630, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: GREEN DEVCO ENERGY 6 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Echanove Sanchez Fernando
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44312 , F 154, S 8, H M 781095, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: GREEN DEVCO ENERGY 7 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Echanove Sanchez Fernando
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44312 , F 148, S 8, H M 781094, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: GREEN DEVCO ENERGY 8 SL
Apoderado Solidario
- Echanove Sanchez Fernando
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44312 , F 168, S 8, H M 781097, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: GREEN DEVCO ENERGY 9 SL
Apoderado Solidario
- Echanove Sanchez Fernando
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44312 , F 161, S 8, H M 781096, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: GREEN DEVCO ENERGY 10 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Echanove Sanchez Fernando
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44312 , F 140, S 8, H M 781093, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: GREEN DEVCO ENERGY 11 SL
Apoderado
- Echanove Sanchez Fernando
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
- Turu I Tarre Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 118, S 8, H M 787309, I/A 5 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: GREEN DEVCO ENERGY 12 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Echanove Sanchez Fernando
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 153, S 8, H M 787311, I/A 5 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: GREEN DEVCO ENERGY 13 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Echanove Sanchez Fernando
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 83, S 8, H M 787306, I/A 5 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: GREEN DEVCO ENERGY 14 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Echanove Sanchez Fernando
- Gonzalez Mittelbrunn Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44706 , F 103, S 8, H M 787308, I/A 5 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ MITTELBRUNN CRISTINA
Mostramos los datos de GONZALEZ MITTELBRUNN CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MITTELBRUNN CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos