GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRABAJOS SALENSE SL | Administrador Unico | 27/04/2018 | |
URBANIZACIONES MESAL SL | Administrador Unico | 22/06/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO
Empresa: TRABAJOS SALENSE SL
Administrador Unico
- Gonzalez Menendez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 17, S 8, H AS 25018, I/A 7 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-33
Empresa: URBANIZACIONES MESAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Menendez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259 , F 94, S 8, H AS 51350, I/A 1 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-33
Empresa: TRABAJOS SALENSE SL
Administrador Unico
- Gonzalez Menendez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 16, S 8, H AS 25018, I/A 5 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-33
Administrador Unico
- Gonzalez Menendez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4015 , F 36, S 8, H AS 44844, I/A 2 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-33
Administrador Unico
- Gonzalez Menendez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4015 , F 34, S 8, H AS 44844, I/A 1 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-33
Empresa: TALLERES EL PIBE SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Menendez Jose Antonio
- Lampon Santiago Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 2, S 8, H AS 12086, I/A 6 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-33
Información de GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos