GONZALEZ MENDEZ PABLO RAFAEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ MENDEZ PABLO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ MENDEZ PABLO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FABRICA DE SOLUCIONES DIGITALES SL | Socio Unico | 30/09/2016 | |
LA FABRICA DE SOLUCIONES DIGITALES SL | Administrador Unico | 30/09/2016 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MENDEZ PABLO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MENDEZ PABLO RAFAEL
Empresa: TREEALA SOLUTIONS SL
Liquidador
- Gonzalez Mendez Pablo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4271 , F 105, S 8, H A 168499, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-03
Empresa: TREEALA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Mendez Pablo Rafael
- Martin De La Leona Ivars Jose
Liquidador
- Gonzalez Mendez Pablo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4271 , F 105, S 8, H A 168499, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-03
Empresa: TREEALA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Mendez Pablo Rafael
- Martin De La Leona Ivars Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4271 , F 104, S 8, H A 168499, I/A 1 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-03
Empresa: DIAS DE LUJO SL
Liquidador Unico
- Gonzalez Mendez Pablo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6074 , F 15, S 8, H SE106627, I/A 2 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-41
Empresa: DIAS DE LUJO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Mendez Pablo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6074 , F 15, S 8, H SE106627, I/A 2 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-41
Administrador Unico
- Gonzalez Mendez Pablo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 54, S 8, H A 151863, I/A 1 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-03
Socio Único
- Gonzalez Mendez Pablo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3979 , F 54, S 8, H A 151863, I/A 1 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-03
Empresa: DIAS DE LUJO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Mendez Pablo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6074 , F 13, S 8, H SE106627, I/A 1 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-41
Información de GONZALEZ MENDEZ PABLO RAFAEL
Mostramos los datos de GONZALEZ MENDEZ PABLO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MENDEZ PABLO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos