GONZALEZ MENDEZ MARINO
Informe ejecutivo de GONZALEZ MENDEZ MARINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GONZALEZ MENDEZ MARINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MENDEZ MARINO
Empresa: FAM LANGUAGES SL
Apoderado
- Gonzalez Mendez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31261 , F 93, S 8, H M 562741, I/A 2 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Empresa: IBEDIS CONSULTORES DE FORMACION SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Mendez Marino
- Sanz Macias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28822 , F 87, S 8, H M 518935, I/A 2 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-28
Empresa: IBEDIS CONSULTORES DE FORMACION SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Mendez Marino
- Sanz Macias Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28822 , F 86, S 8, H M 518935, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Administrador Unico
- Gonzalez Mendez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18502 , F 80, S 8, H M 321480, I/A 4 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Información de GONZALEZ MENDEZ MARINO
Mostramos los datos de GONZALEZ MENDEZ MARINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MENDEZ MARINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos