GONZALEZ MARTINEZ SABINO
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARTINEZ SABINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARTINEZ SABINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARTINEZ SABINO
Empresa: MAKING DRYADS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994, L 3994, F 137, S 8, H PO 57459, I/A 5 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-36
Empresa: BAYBAYIN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 94, S 8, H C 47933, I/A 7 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-15
Empresa: BAYBAYIN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3432 , F 94, S 8, H C 47933, I/A 6 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-15
Empresa: MAKING DRYADS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994, L 3994, F 135, S 8, H PO 57459, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-36
Empresa: MAKING DRYADS SL
Socio Único
- Gonzalez Martinez Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994, L 3994, F 135, S 8, H PO 57459, I/A 1 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-36
Empresa: ROSALLELI SL
Apoderado
- Gonzalez Martinez Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628 , F 9, S 8, H AS 36896, I/A 4 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-33
Empresa: ROSALLELI SL
Apoderado
- Gonzalez Martinez Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628 , F 8, S 8, H AS 36896, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-33
Empresa: ROSALLELI SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628 , F 8, S 8, H AS 36896, I/A 2 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-33
Empresa: ASTUMESA SL
Apoderado
- Gonzalez Martinez Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3915 , F 9, S 8, H AS 42735, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-33
Información de GONZALEZ MARTINEZ SABINO
Mostramos los datos de GONZALEZ MARTINEZ SABINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARTINEZ SABINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos