GONZALEZ MARTINEZ LUIS FELIPE
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARTINEZ LUIS FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ MARTINEZ LUIS FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES SOLID HOME SL | Socio Unico | 20/01/2021 | |
CONSTRUCCIONES SOLID HOME SL | Administrador Unico | 20/01/2021 | |
GLOBAL VADEAIN SL | Administrador Unico | 25/11/2015 | |
CONSULTING INMOBILIARIO EUROGESTION SL | Apoderado | 13/10/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARTINEZ LUIS FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARTINEZ LUIS FELIPE
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLID HOME SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Luis Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41355 , F 100, S 8, H M 733017, I/A 1 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Empresa: CONSTRUCCIONES SOLID HOME SL
Socio Único
- Gonzalez Martinez Luis Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41355 , F 100, S 8, H M 733017, I/A 1 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Empresa: GLOBAL VADEAIN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Luis Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30251 , F 63, S 8, H M 544497, I/A 2 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Empresa: GLOBAL VADEAIN SL
Nuevo Socio Único
- Gonzalez Martinez Luis Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30251 , F 63, S 8, H M 544497, I/A 2 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Apoderado
- Gonzalez Martinez Luis Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27055 , F 132, S 8, H M 487555, I/A 2 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-28
Información de GONZALEZ MARTINEZ LUIS FELIPE
Mostramos los datos de GONZALEZ MARTINEZ LUIS FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARTINEZ LUIS FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos