GONZALEZ MARTINEZ-LACUESTA EDUARDO
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARTINEZ-LACUESTA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ MARTINEZ-LACUESTA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA | Consejero | 07/01/2020 | 25/10/2021 |
BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA | Consejero | 13/02/2015 | 07/01/2020 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARTINEZ-LACUESTA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARTINEZ-LACUESTA EDUARDO
Empresa: BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA
Consejero
- Gonzalez Martinez-lacuesta Eduardo
- Martinez Del Castillo Alfonso
- Martinez Vela Eduardo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 168, S 8, H LO 2149, I/A 26 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-26
Empresa: BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA
Consejero
- Bernal Martinez Alejandro
- Gonzalez Martinez-lacuesta Eduardo
- Martinez Del Castillo Alfonso
- Martinez Lacuesta Verde Antonio
- Martinez Tobia Silvia
- Martinez Vela Eduardo
- Martinez Vela Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 168, S 8, H LO 2149, I/A 25 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
Empresa: BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA
Consejero
- Cuesta Martinez Paloma
- Gonzalez Martinez-lacuesta Eduardo
- Martinez Del Castillo Alfonso
- Martinez Iglesias Carlos
- Martinez Lacuesta Verde Antonio
- Martinez Vela Eduardo
- Martinez Vela Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 168, S 8, H LO 2149, I/A 25 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
Empresa: BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA
Consejero
- Cuesta Martinez Paloma
- Gonzalez Martinez-lacuesta Eduardo
- Martinez Del Castillo Alfonso
- Martinez Iglesias Carlos
- Martinez Lacuesta Verde Antonio
- Martinez Vela Eduardo
- Martinez Vela Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 86, S 8, H LO 2149, I/A 24 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-26
Información de GONZALEZ MARTINEZ-LACUESTA EDUARDO
Mostramos los datos de GONZALEZ MARTINEZ-LACUESTA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARTINEZ-LACUESTA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos