GONZALEZ MARTINEZ DIEGO
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARTINEZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ MARTINEZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES JOSE Y MANUEL SL | Administrador Unico | 26/03/2018 | 09/11/2020 |
FRENTES DE MUEBLES GOMAR SL | Administrador Unico | 22/05/2012 | 12/11/2013 |
FRENTES DE MUEBLES GOMAR SL | Administrador Unico | 09/11/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARTINEZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARTINEZ DIEGO
Empresa: CONSTRUCCIONES JOSE Y MANUEL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241, L 1241, F 216, S 8, H PO 7918, I/A 11 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-36
Empresa: CONSTRUCCIONES JOSE Y MANUEL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241, L 1241, F 216, S 8, H PO 7918, I/A 10 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-36
Empresa: FRENTES DE MUEBLES GOMAR SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 67, S 8, H LO 11185, I/A 5 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-26
Empresa: FRENTES DE MUEBLES GOMAR SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 66, S 8, H LO 11185, I/A 4 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-26
Empresa: FRENTES DE MUEBLES GOMAR SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 66, S 8, H LO 11185, I/A 3 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-26
Información de GONZALEZ MARTINEZ DIEGO
Mostramos los datos de GONZALEZ MARTINEZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARTINEZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos