GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCCIONES EL DESPRECIO SL | Liquidador Solidario | 16/02/2022 | 16/02/2022 |
PRODUCCIONES EL DESPRECIO SL | Administrador Solidario | 16/02/2022 | |
SHOCK FILM FACTORY SL | Administrador Unico | 06/04/2016 | 05/01/2021 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LUIS
Empresa: PRODUCCIONES EL DESPRECIO SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Collado Alejandro
- Gonzalez Martinez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22365 , F 27, S 8, H M 399395, I/A 2 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: PRODUCCIONES EL DESPRECIO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Collado Alejandro
- Gonzalez Martinez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22365 , F 27, S 8, H M 399395, I/A 2 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: SHOCK FILM FACTORY SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 78, S 8, H M 621030, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Empresa: SHOCK FILM FACTORY SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martinez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34528 , F 78, S 8, H M 621030, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Información de GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LUIS
Mostramos los datos de GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos