GONZALEZ MARTIN ASIER
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARTIN ASIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ MARTIN ASIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL | Administrador Solidario | 21/05/2024 | |
WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL | Apoderado | 04/10/2023 | |
WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL | Apoderado | 29/06/2021 | |
ASIER SONIDO SL | Socio Unico | 16/07/2019 | |
ASIER SONIDO SL | Administrador Unico | 16/07/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARTIN ASIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARTIN ASIER
Empresa: WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Martin Asier
- Wilkinson Neil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 563,A , I/ 90 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-48
Empresa: WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL
Apoderado
- Fernandez Antolin Alvaro
- Gonzalez Martin Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 35, S 8, H BI 563,A , I/ 88 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-48
Empresa: WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 34, S 8, H BI 563,A , I/ 86 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-48
Empresa: WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL
Apoderado
- Bonilla Martinez Monica
- Fernandez Antolin Alvaro
- Gonzalez Martin Asier
- Nistal Perez Francisco
- Zuluaga Uribasterra Maria Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 34, S 8, H BI 563,A , I/ 86 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-48
Empresa: ASIER SONIDO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Martin Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39453 , F 21, S 8, H M 700482, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Empresa: ASIER SONIDO SL
Socio Único
- Gonzalez Martin Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39453 , F 21, S 8, H M 700482, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Empresa: WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL
Apoderado
- Bonilla Martinez Monica
- Fernandez Antolin Alvaro
- Gonzalez Martin Asier
- Nistal Perez Francisco
- Zuluaga Uribasterra Maria Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 33, S 8, H BI 563,A , I/ 84 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-48
Empresa: WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 33, S 8, H BI 563,A , I/ 84 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-48
Empresa: WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 75, S 8, H BI 563,A , I/ 82 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-48
Empresa: WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SPAIN SL
Apoderado
- Bonilla Martinez Monica
- Fernandez Antolin Alvaro
- Gonzalez Martin Asier
- Sanchez Santacoloma Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 75, S 8, H BI 563,A , I/ 82 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-48
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ MARTIN ASIER
Mostramos los datos de GONZALEZ MARTIN ASIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARTIN ASIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos