GONZALEZ MARQUINA CARLOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARQUINA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ MARQUINA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS SA | Apoderado Solidario | 20/07/2017 | |
HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2010 | |
HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS SA | Apoderado | 13/12/2010 | |
ATLANTICA SAGA OURENSE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2010 | |
ATLANTICA SAGA OURENSE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2009 | |
ATLANTICA SAGA OURENSE SL | Apoderado | 30/01/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARQUINA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARQUINA CARLOS
Empresa: HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gonzalez Marquina Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 7, S 8, H VA 2499, I/A 62 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-47
Empresa: HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- Diaz Fernandez Adolfo
- Gonzalez Marquina Carlos
- Posadas Gago Jose Daniel
- Quintela Viña Mercedes
- Rodriguez Vazquez Agustin
- Sanchez Videla Angela
- Sanchez Videla Angela
- Sanchez Videla Angela
- Sanchez Videla Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 10, S 8, H VA 2499, I/A 61 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-47
Empresa: HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- Garcia Cabreros Luis
- Gonzalez Marquina Carlos
Apoderado
- Gonzalez Marquina Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 81, S 8, H VA 2499, I/A 43 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-47
Empresa: ATLANTICA SAGA OURENSE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- Garcia Cebreros Luis
- Gonzalez Marquina Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 38, S 8, H C 24922, I/A 24 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-15
Empresa: ATLANTICA SAGA OURENSE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Lorenzo Rodriguez Maria Clara
- Garcia Cabreros Luis
- Gonzalez Marquina Carlos
Apoderado
- Gonzalez Marquina Carlos
- Gonzalez Marquina Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 29, S 8, H C 24922, I/A 15 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-15
Información de GONZALEZ MARQUINA CARLOS
Mostramos los datos de GONZALEZ MARQUINA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARQUINA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos