GONZALEZ MARCHANTE CARLOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ MARCHANTE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ MARCHANTE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AISLAMIENTOS AISMAX SA | Administrador Unico | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MARCHANTE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MARCHANTE CARLOS
Empresa: AISLAMIENTOS AISMAX SA
Administrador Unico
- Gonzalez Marchante Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 57197, I/A 9 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: AISLAMIENTOS AISMAX SA
Administrador Unico
- Gonzalez Marchante Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 30, S 8, H M 57197, I/A 8 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Empresa: AISLAMIENTOS AISMAX SA
Administrador Unico
- Gonzalez Marchante Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 30, S 8, H M 57197, I/A 7 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Empresa: AISLAMIENTOS AISMAX SA
Administrador Unico
- Gonzalez Marchante Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 30, S 8, H M 57197, I/A 6 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-28
Información de GONZALEZ MARCHANTE CARLOS
Mostramos los datos de GONZALEZ MARCHANTE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MARCHANTE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos