GONZALEZ MANZANO ADOLFO
Informe ejecutivo de GONZALEZ MANZANO ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ MANZANO ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONZALEZ MANZANO CARTERA SL | Socio Unico | 03/02/2023 | |
GONZALEZ MANZANO CARTERA SL | Administrador Unico | 03/02/2023 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MANZANO ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MANZANO ADOLFO
Administrador Unico
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4094, L 4094, F 141, S 8, H PO 59597, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-36
Empresa: NOROESTE TECNICOS DE CONTROL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4141, L 4141, F 201, S 8, H PO 60620, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-36
Empresa: MGFS SOCIAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410, L 4410, F 95, S 8, H PO 70160, I/A 2 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-36
Empresa: GONZALEZ MANZANO CARTERA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433, L 4433, F 40, S 8, H PO 71070, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-36
Empresa: GONZALEZ MANZANO CARTERA SL
Socio Único
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433, L 4433, F 40, S 8, H PO 71070, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-36
Empresa: MGFS SOCIAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410, L 4410, F 95, S 8, H PO 70160, I/A 1 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-36
Empresa: MGFS SOCIAL SL
Socio Único
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4410, L 4410, F 95, S 8, H PO 70160, I/A 1 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-36
Empresa: M&G OUTSOURCING IBERIA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4141, L 4141, F 200, S 8, H PO 60620, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-36
Empresa: M&G OUTSOURCING IBERIA SL
Socio Único
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4141, L 4141, F 200, S 8, H PO 60620, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-36
Empresa: M&G FACILITY 2016 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Manzano Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4094, L 4094, F 140, S 8, H PO 59597, I/A 1 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-36
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ MANZANO ADOLFO
Mostramos los datos de GONZALEZ MANZANO ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MANZANO ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos