GONZALEZ MACEIRAS CARLOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ MACEIRAS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ MACEIRAS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARGONSA SIGLO XXI SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2018 | 11/10/2018 |
FRAMESA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL | Administrador Unico | 20/10/2011 | 05/08/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ MACEIRAS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ MACEIRAS CARLOS
Empresa: CARGONSA SIGLO XXI SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Maceiras Carlos
- Gonzalez Salgado Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3626 , F 211, S 8, H C 56124, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-15
Empresa: CARGONSA SIGLO XXI SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Maceiras Carlos
- Gonzalez Salgado Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3626 , F 211, S 8, H C 56124, I/A 2 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-15
Administrador Unico
- Gonzalez Maceiras Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 196, S 8, H C 31370, I/A 6 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-15
Administrador Unico
- Gonzalez Maceiras Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 35, S 8, H SC 31370, I/A 3 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-15
Información de GONZALEZ MACEIRAS CARLOS
Mostramos los datos de GONZALEZ MACEIRAS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ MACEIRAS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos