GONZALEZ LOPEZ RAQUEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ LOPEZ RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ LOPEZ RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BYOODE ENTERPRISES SL | Administrador Unico | 01/12/2021 | |
PURE SKINCARE COSMECEUTICA SL | Administrador Solidario | 23/05/2016 | |
GOLOP 2007 SLL | Liquidador Solidario | 05/02/2014 | |
SERVIMOSOL SL | Administrador Solidario | 29/08/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ LOPEZ RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ LOPEZ RAQUEL
Empresa: BYOODE ENTERPRISES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Lopez Raquel
- Lopez Zafra Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47735 , F 169, S 8, H B 560877, I/A 3 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-08
Empresa: BYOODE ENTERPRISES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lopez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47735 , F 169, S 8, H B 560877, I/A 2 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-08
Empresa: PURE SKINCARE COSMECEUTICA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Lopez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43460 , F 70, S 8, H B 429880, I/A 4 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-08
Empresa: GOLOP 2007 SLL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Lopez Celia
- Gonzalez Lopez Gemma
- Gonzalez Lopez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 214, S 8, H AB 18050, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-02
Empresa: GOLOP 2007 SLL
Administrador Solidario
- Gonzalez Lopez Celia
- Gonzalez Lopez Gemma
- Gonzalez Lopez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849, L 613, F 214, S 8, H AB 18050, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-02
Empresa: PAEMA SOLUCIONES INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lopez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 142, S 8, H B 361824, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Empresa: PURE SKINCARE COSMECEUTICA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Lopez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43460 , F 70, S 8, H B 429880, I/A 2 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Empresa: PURE SKINCARE COSMECEUTICA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Lopez Raquel
- Lopez Zafra Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43460 , F 69, S 8, H B 429880, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: SERVIMOSOL SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Lopez Raquel
- Soldado Prados Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 105, S 8, H GR 34729, I/A 3 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-18
Empresa: ENFOQUE VIAJES & COMUNICACION SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Lopez Raquel
- Mateu Marzal Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206, L 769, F 121, S 8, H CS 21834, I/A 5 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-12
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ LOPEZ RAQUEL
Mostramos los datos de GONZALEZ LOPEZ RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ LOPEZ RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos