GONZALEZ LLAVONA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ LLAVONA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ LLAVONA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONORIZACIONES Y ANIMACION SL | Consejero | 07/02/2012 | |
ENERGIA ASTUR SA | Vicepresidente | 22/09/2010 | 16/01/2012 |
ENERGIA ASTUR SA | Consejero | 22/09/2010 | 16/01/2012 |
VIGONHUERIA SL | Vicepresidente | 12/08/2011 | |
VIGONHUERIA SL | Consejero | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ LLAVONA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ LLAVONA MARIA DEL CARMEN
Empresa: SONORIZACIONES Y ANIMACION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Gonzalez Eduardo
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia-vigon Gonzalez Pablo
- Garcia Vigon Severino
- Gonzalez Garcia Jesus
- Gonzalez Llavona Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 76, S 8, H AS 24241, I/A 7 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-33
Empresa: ENERGIA ASTUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Gonzalez Eduardo
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia-vigon Gonzalez Pablo
- Garcia Vigon Severino
- Gonzalez Llavona Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez Llavona Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 100, S 8, H AS 1982, I/A 23 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-33
Empresa: VIGONHUERIA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Gonzalez Eduardo
- Garcia Gonzalez Elena
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia-vigon Gonzalez Pablo
- Garcia Vigon Severino
- Gonzalez Llavona Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez Llavona Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 154, S 8, H AS 31521, I/A 4 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-33
Empresa: ENERGIA ASTUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Gonzalez Eduardo
- Garcia Gonzalez Miguel
- Garcia-vigon Gonzalez Pablo
- Garcia Vigon Severino
- Gonzalez Llavona Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez Llavona Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1114 , F 28, S 8, H AS 1982, I/A 21 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-33
Información de GONZALEZ LLAVONA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GONZALEZ LLAVONA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ LLAVONA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos