GONZALEZ LARA ANTONIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ LARA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 65
Empresas inactivas: 32
CARGOS DE GONZALEZ LARA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPTURA CO2 SL | Administrador Unico | 03/01/2023 | |
ALFAJIA GESTION SL | Administrador Unico | 23/12/2022 | |
GESTION DE ACTIVOS Y PATENTES SL | Administrador Unico | 23/12/2022 | |
PRISBU SL | Socio Unico | 16/05/2018 | |
HABITABLE INVESTMENT PROPERTIES SL | Presidente | 10/01/2018 | |
HABITABLE INVESTMENT PROPERTIES SL | Consejero Delegado | 10/01/2018 | |
HABITABLE INVESTMENT PROPERTIES SL | Consejero | 10/01/2018 | |
ALFAJIA GESTION SL | Socio Unico | 27/02/2017 | |
NOSTRUM EDIFICIOS SL | Administrador Unico | 11/04/2013 | |
EDIFICIOS MONTEALTO SL | Administrador Unico | 23/05/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ LARA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ LARA ANTONIO
Empresa: CERAMICAS ARLANZA SL
Liquidador Unico
- Gonzalez Lara Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 108, S 8, H BU 9074, I/A 12 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-09
Empresa: CERAMICAS ARLANZA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Lara Antonio
- Villanueva Balbas Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 108, S 8, H BU 9074, I/A 12 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-09
Empresa: HABITABLE PROMOCION TE 08 BURGOS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lara Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750, L 541, F 109, S 8, H BU 17505, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-09
Empresa: CAPTURA CO2 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lara Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6120 , F 61, S 8, H SE107653, I/A 9 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-41
Empresa: ALFAJIA GESTION SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lara Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5725 , F 96, S 8, H SE 98026, I/A 5 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: ALFAJIA GESTION SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lara Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5725 , F 95, S 8, H SE 98026, I/A 4 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Empresa: GESTION DE ACTIVOS Y PATENTES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lara Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7065 , F 147, S 8, H SE130647, I/A 3 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Empresa: EXPORTACION DE DELICIAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Lara Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679, L 470, F 27, S 8, H BU 15430, I/A 5 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-09
Empresa: GESTION DE ACTIVOS Y PATENTES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lara Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7065 , F 146, S 8, H SE130647, I/A 2 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-41
Empresa: CAPTURA CO2 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lara Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6120 , F 60, S 8, H SE107653, I/A 7 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-41
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ LARA ANTONIO
Mostramos los datos de GONZALEZ LARA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ LARA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos