GONZALEZ LANCEROS ANDRES PEDRO
Informe ejecutivo de GONZALEZ LANCEROS ANDRES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ LANCEROS ANDRES PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRIGAL SERVICIOS PROFESIONALES SL | Apoderado | 18/09/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ LANCEROS ANDRES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ LANCEROS ANDRES PEDRO
Empresa: VALUE TREE BLUE SICAV
Liquidador
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 67, S 8, H M 661918, I/A 7 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
- Romero Herrero Jose Maria
- Troiani Fabio
Consejero
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
- Gristina Giorgio
- Romero Herrero Jose Maria
- Troiani Fabio
Secretario
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35336 , F 123, S 8, H M 409178, I/A 16 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
- Romero Herrero Jose Maria
- Troiani Fabio
Consejero
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
- Gristina Giorgio
- Lo Bianco Nino
- Romero Herrero Jose Maria
- Troiani Fabio
Presidente
Secretario
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22854 , F 225, S 8, H M 409178, I/A 13 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
- Romero Herrero Jose Maria
- Troiani Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22854 , F 222, S 8, H M 409178, I/A 12 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
- Romero Herrero Jose Maria
- Troiani Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22854 , F 222, S 8, H M 409178, I/A 12 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
- Romero Herrero Jose Maria
- Troiani Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22854 , F 219, S 8, H M 409178, I/A 10 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
- Romero Herrero Jose Maria
- Troiani Fabio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22854 , F 219, S 8, H M 409178, I/A 10 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: PERFORMANCE MANAGEMENT PARTNERS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
Consejero
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23794 , F 123, S 8, H M 427030, I/A 7 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: MADRIGAL SERVICIOS PROFESIONALES SL
Apoderado
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23450 , F 82, S 8, H M 420657, I/A 4 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Empresa: MADRIGAL SERVICIOS PROFESIONALES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Lanceros Andres Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23450 , F 82, S 8, H M 420657, I/A 3 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ LANCEROS ANDRES PEDRO
Mostramos los datos de GONZALEZ LANCEROS ANDRES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ LANCEROS ANDRES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos