GONZALEZ JIMENEZ XOSE RAMON
Informe ejecutivo de GONZALEZ JIMENEZ XOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ JIMENEZ XOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASAHKE INNOVACION E INVERSION SL | Administrador Solidario | 24/05/2024 | |
MORGAN HORSE FASHION MODA SL | Administrador Unico | 22/04/2015 | |
VULKANO SPORT EUROPE SL | Administrador Unico | 21/04/2014 | |
CONFECCIONES TEXTILES MARO SL | Administrador Unico | 18/02/2014 | |
PEZAXOX SL | Socio Unico | 01/06/2011 | |
PEZAXOX SL | Administrador Unico | 01/06/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ JIMENEZ XOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ JIMENEZ XOSE RAMON
Empresa: MASAHKE INNOVACION E INVERSION SL
Administrador Solidario
- Bedoya Gomez Manuel
- Gonzalez Jimenez Xose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182146, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: MORGAN HORSE FASHION MODA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Jimenez Xose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 150, S 8, H LU 17918, I/A 1 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-27
Empresa: VULKANO SPORT EUROPE SL
Administrador Unico
- Gonzalez Jimenez Xose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916, L 3824, F 63, S 8, H MA110373, I/A 3 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-29
Empresa: CONFECCIONES TEXTILES MARO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Jimenez Xose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2921, L 1834, F 17, S 8, H MA 52600, I/A 4 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-29
Empresa: PEZAXOX SL
Administrador Unico
- Gonzalez Jimenez Xose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 100, S 8, H OR 13026, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-32
Empresa: PEZAXOX SL
Socio Único
- Gonzalez Jimenez Xose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 100, S 8, H OR 13026, I/A 1 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-32
Información de GONZALEZ JIMENEZ XOSE RAMON
Mostramos los datos de GONZALEZ JIMENEZ XOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ JIMENEZ XOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos