GONZALEZ HIDALGO ANTONIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ HIDALGO ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ HIDALGO ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDICONTUR AVI SL | Apoderado | 27/03/2014 | 07/02/2024 |
PROMERMAREF SL | Administrador Mancomunado | 29/07/2009 | 01/09/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ HIDALGO ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ HIDALGO ANTONIA
Empresa: MEDICONTUR AVI SL
Apoderado
- Gonzalez Hidalgo Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42119 , F 154, S 8, H M 561294, I/A 8 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: ADVANCED VISION IBERIA SL
Apoderado
- Gonzalez Hidalgo Antonia
- Morillo Hidalgo Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31185 , F 75, S 8, H M 561294, I/A 4 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-28
Empresa: PROMERMAREF SL
Administrador Mancomunado
- Garcia-nieto Garcia Agustin
- Gonzalez Hidalgo Antonia
- Martos Morilla Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26958 , F 80, S 8, H M 168513, I/A 8 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Empresa: PROMERMAREF SL
Administrador Mancomunado
- Garcia-nieto Garcia Agustin
- Gonzalez Hidalgo Antonia
- Martos Morilla Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10636 , F 132, S 8, H M 168513, I/A 6 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-28
Información de GONZALEZ HIDALGO ANTONIA
Mostramos los datos de GONZALEZ HIDALGO ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ HIDALGO ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos