GONZALEZ HERRERO FLORENCIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ HERRERO FLORENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ HERRERO FLORENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELTA ASESORES TRIBUTARIOS Y JURIDICOS SL | Secretario | 01/06/2023 | |
DELTA ASESORES TRIBUTARIOS Y JURIDICOS SL | Consejero | 07/10/2022 | |
ASECEGESA SL | Administrador Solidario | 22/10/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ HERRERO FLORENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ HERRERO FLORENCIO
Empresa: DELTA ASESORIA JURIDICA Y LABORAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Herrero Florencio
- Valero Mir Francisco Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11256, L 8534, F 202, S 8, H V 207187, I/A 2 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-46
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Gonzalez Herrero Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5687, L 2994, F 210, S 8, H V 52087, I/A 9 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-46
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Herrero Florencio
- Valero Mir Francisco Fernando
Presidente
- Gonzalez Herrero Florencio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5687, L 2994, F 210, S 8, H V 52087, I/A 9 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-46
Empresa: DELTA PLANIFICACION Y AHORRO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Herrero Florencio
- Valero Mir Francisco Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9832, L 7114, F 65, S 8, H V 160847, I/A 5 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-46
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Herrero Florencio
- Valero Mir Francisco Fernando
Consejero
- CONSULTORIA GONBA SL
- Gonzalez Herrero Florencio
- SERGIO VALERO ABOGADOS SL
- Valero Mir Francisco Fernando
Presidente
- Gonzalez Herrero Florencio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5687, L 2994, F 209, S 8, H V 52087, I/A 8 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-46
Administrador Solidario
- Gonzalez Herrero Florencio
- Valero Mir Francisco Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5687, L 2994, F 209, S 8, H V 52087, I/A 8 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-46
Empresa: FERMAX ELECTRONICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4055, L 1367, F 99, S 8, H V 18495, I/A 46 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-46
Empresa: ASECEGESA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Herrero Florencio
- Valero Mir Francisco Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577, L 1887, F 6, S 8, H V 27759, I/A 16 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-46
Empresa: DELTA PLANIFICACION Y AHORRO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Herrero Florencio
- Valero Mir Francisco Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9832, L 7114, F 62, S 8, H V 160847, I/A 1 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-46
Información de GONZALEZ HERRERO FLORENCIO
Mostramos los datos de GONZALEZ HERRERO FLORENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ HERRERO FLORENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos