GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELEVA CREACIONES SL | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
ELEVA CREACIONES SL | Apoderado | 03/02/2021 | |
CIENTO OCHENTA GRADOS OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 17/03/2020 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO
Empresa: ELEVA CREACIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3633 , F 202, S 8, H TF 62998, I/A 5 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-38
Empresa: ELEVA CREACIONES SL
Apoderado
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3633 , F 202, S 8, H TF 62998, I/A 4 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-38
Empresa: ELEVA CREACIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3633 , F 201, S 8, H TF 62998, I/A 3 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-38
Administrador Unico
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 143, S 8, H TF 54063, I/A 6 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-38
Administrador Solidario
- Gonzalez Hernandez Pablo Alexis
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 143, S 8, H TF 54063, I/A 6 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-38
Empresa: EL MASAPE DE LA GOMERA SL
Apoderado
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 80, S 8, H IG 572, I/A 6 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-38
Empresa: ELEVA CREACIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3633 , F 199, S 8, H TF 62998, I/A 1 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Empresa: ELEVA CREACIONES SL
Socio Único
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3633 , F 199, S 8, H TF 62998, I/A 1 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Empresa: EL MASAPE DE LA GOMERA SL
Apoderado
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 77, S 8, H IG 572, I/A 4 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-38
Administrador Solidario
- Gonzalez Hernandez Pablo Alexis
- Gonzalez Hernandez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3342 , F 141, S 8, H TF 54063, I/A 1 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
Información de GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO
Mostramos los datos de GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos