GONZALEZ GUTIERREZ VICTORIA EUGENIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ GUTIERREZ VICTORIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ GUTIERREZ VICTORIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IONCLINICS & DEIONIC SL | Administrador Solidario | 30/03/2015 | 23/08/2022 |
TRALAKOM SOLUCIONS AUDIOVISUALS SLNE | Liquidador Unico | 28/12/2012 | 07/02/2013 |
TRALAKOM SOLUCIONS AUDIOVISUALS SLNE | Administrador Unico | 28/12/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GUTIERREZ VICTORIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GUTIERREZ VICTORIA EUGENIA
Empresa: IONCLINICS & DEIONIC SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gutierrez Victoria Eugenia
- Oliver Garcia Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 89, S 8, H V 154235, I/A 8 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-46
Empresa: IONCLINICS & DEIONIC SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gutierrez Victoria Eugenia
- Miquel Torro Arturo
- Oliver Garcia Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9638, L 6920, F 88, S 8, H V 154235, I/A 4 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-46
Empresa: TRALAKOM SOLUCIONS AUDIOVISUALS SLNE
Liquidador Unico
- Gonzalez Gutierrez Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8372, L 8, F 131, S 9, H V 262, I/A 6 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-46
Empresa: TRALAKOM SOLUCIONS AUDIOVISUALS SLNE
Administrador Unico
- Gonzalez Gutierrez Victoria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8372, L 8, F 131, S 9, H V 262, I/A 6 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-46
Información de GONZALEZ GUTIERREZ VICTORIA EUGENIA
Mostramos los datos de GONZALEZ GUTIERREZ VICTORIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GUTIERREZ VICTORIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos