GONZALEZ GUILLEN PABLO
Informe ejecutivo de GONZALEZ GUILLEN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ GUILLEN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORUNDUM SL | Apoderado | 17/11/2023 | |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS KVAR SL | Apoderado | 15/11/2023 | |
OLA SUBVENCIONES SL | Administrador Unico | 10/03/2021 | |
BIOMEDX INNOVATIONS SL | Apoderado | 04/12/2020 | |
SPIRIT SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GUILLEN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GUILLEN PABLO
Empresa: CORUNDUM SL
Apoderado
- Gonzalez Guillen Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 204, S 8, H M 777376, I/A 2 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS KVAR SL
Apoderado
- Gonzalez Guillen Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33422 , F 150, S 8, H M 601654, I/A 4 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: OLA SUBVENCIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Guillen Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41588 , F 146, S 8, H M 736827, I/A 1 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: ORINOCO IBERICA SL
Apoderado
- Alvarez Colsa Alejandro
- Gonzalez Guillen Pablo
- Gonzalez Miguelez Julian
- Goy Mastromiechele Lucia
- Rodriguez Peñas Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39917 , F 161, S 8, H M 708963, I/A 2 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: SPIRIT SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Escribano Lara Francisco Javier
- Gonzalez Guillen Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27756 , F 157, S 8, H M 500186, I/A 2 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Información de GONZALEZ GUILLEN PABLO
Mostramos los datos de GONZALEZ GUILLEN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GUILLEN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos