GONZALEZ GUERRA DOMINGO
Informe ejecutivo de GONZALEZ GUERRA DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 37
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE GONZALEZ GUERRA DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARCAMIENTOS VEGUETA SL | Consejero | 04/04/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GUERRA DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GUERRA DOMINGO
Empresa: CANARYPLAST SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 6991, I/A 32 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-35
Empresa: HERMANOS GONZALEZ NARANJO SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Guerra Domingo
- Gonzalez Naranjo Antonio
- Naranjo Navarro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 189, S 8, H GC 18581, I/A 8 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-35
Empresa: HERMANOS GONZALEZ NARANJO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Guerra Domingo
- Gonzalez Naranjo Antonio Jose
- Naranjo Navarro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 189, S 8, H GC 18581, I/A 8 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-35
Empresa: CRIS HOLDING SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Guerra Domingo
- Gonzalez Guerra Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2063 , F 203, S 8, H GC 47345, I/A 3 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-35
Empresa: CRIS HOLDING SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Guerra Domingo
- Gonzalez Guerra Jose Luis
- Mario Machado Carrillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2063 , F 203, S 8, H GC 47345, I/A 3 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-35
Empresa: RODOBOJO 1 SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Guerra Domingo
- Gonzalez Guerra Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 143, S 8, H GC 26458, I/A 2 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-35
Empresa: RODOBOJO 1 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Guerra Domingo
- Gonzalez Guerra Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 143, S 8, H GC 26458, I/A 2 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-35
Empresa: RODOBOJO 3 SL
Liquidador Solidario
- Gonzalez Guerra Domingo
- Gonzalez Guerra Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 151, S 8, H GC 26460, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-35
Empresa: RODOBOJO 3 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Guerra Domingo
- Gonzalez Guerra Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 151, S 8, H GC 26460, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-35
Empresa: HERMANOS GONZALEZ NARANJO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Guerra Domingo
- Gonzalez Naranjo Antonio Jose
- Gonzalez Naranjo Maria Del Pino
- Naranjo Navarro Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 188, S 8, H GC 18581, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-35
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GUERRA DOMINGO
Mostramos los datos de GONZALEZ GUERRA DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GUERRA DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos