GONZALEZ GRANADOS ISMAEL DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ GRANADOS ISMAEL DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ GRANADOS ISMAEL DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELIALTO SL | Administrador Unico | 13/05/2021 | |
DEFINICION VERDE SL | Administrador Unico | 03/07/2019 | |
XEREZANA DISTRIBUIDORA DEL SUROESTE SL | Administrador Solidario | 04/11/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GRANADOS ISMAEL DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GRANADOS ISMAEL DEL ROSARIO
Empresa: GANADERIA CAÑADA SALINILLA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Granados Ismael Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 135, S 8, H CA 56339, I/A 2 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-11
Empresa: PELIALTO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Granados Ismael Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2395 , F 60, S 8, H CA 58502, I/A 1 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-11
Empresa: GANADERIA CAÑADA SALINILLA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Granados Ismael Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 135, S 8, H CA 56339, I/A 1 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-11
Empresa: DEFINICION VERDE SL
Administrador Unico
- Gonzalez Granados Ismael Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 30, S 8, H CA 16581, I/A 9 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-11
Empresa: DEFINICION VERDE SL
Administrador Unico
- Gonzalez Granados Ismael Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1302 , F 28, S 8, H CA 16581, I/A 6 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-11
Administrador Solidario
- Gonzalez Granados Ismael Del Rosario
- Gonzalez Granados Joaquin Manuel
- Torralbo Mateos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1957 , F 56, S 8, H CA 39599, I/A 1 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-11
Información de GONZALEZ GRANADOS ISMAEL DEL ROSARIO
Mostramos los datos de GONZALEZ GRANADOS ISMAEL DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GRANADOS ISMAEL DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos