GONZALEZ GONZALEZ SANTOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ GONZALEZ SANTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ GONZALEZ SANTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GORELEC SUMINISTROS SL | Administrador Unico | 05/08/2021 | |
SOCIEDAD DE COOPERACION AGORA SL | Consejero | 18/03/2021 | |
SOCIEDAD DE COOPERACION AGORA SL | Consejero Delegado | 18/03/2021 | |
SOCIEDAD DE COOPERACION AGORA SL | Presidente | 18/03/2021 | |
ATRIA DINAMICA SL | Administrador Unico | 20/10/2020 | |
TROQUELES FUENLABRADA SL | Administrador Solidario | 18/06/2018 | |
TROQUELISTAS 3 SL | Apoderado Mancomunado | 20/01/2017 | |
SOCIEDAD DE GESTION VOLTEA SL | Administrador Unico | 17/02/2014 | |
GRUPO SINDEL SA | Administrador Unico | 03/09/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GONZALEZ SANTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GONZALEZ SANTOS
Empresa: GRUPO SINDEL SA
Administrador Unico
- Gonzalez Gonzalez Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 11759, I/A 39 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-46
Empresa: GORELEC SUMINISTROS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gonzalez Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242, L 805, F 16, S 8, H CS 22914, I/A 4 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-12
Empresa: SOCIEDAD DE COOPERACION AGORA SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Gonzalez Santos
Consejero
- Gonzalez Fernandez David
- Gonzalez Fernandez Lucia
- Gonzalez Gonzalez Santos
Presidente
- Gonzalez Gonzalez Santos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10959, L 8237, F 71, S 8, H V 197289, I/A 1 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-46
Empresa: ATRIA EUROPE TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gonzalez Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808, L 1368, F 203, S 8, H CS 42892, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-12
Empresa: SOCIEDAD DE GESTION VOLTEA SA
Administrador Unico
- Gonzalez Gonzalez Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4709, L 2019, F 150, S 8, H V 30649, I/A 16 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-46
Empresa: GRUPO SINDEL SA
Administrador Unico
- Gonzalez Gonzalez Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537, L 850, F 130, S 8, H V 11759, I/A 30 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-46
Empresa: TROQUELES FUENLABRADA SL
Administrador Solidario
- Cayo Giraldo Herrero Jose
- Gonzalez Gonzalez Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6941 , F 24, S 8, H M 112930, I/A 6 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: TROQUELES FUENLABRADA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cayo Giraldo Herrero Jose
- Gonzalez Gonzalez Santos
- Plata Asensio Jesus
Consejero
- Cayo Giraldo Herrero Jose
- Gonzalez Gonzalez Santos
- Plata Asensio Jesus
Presidente
- Gonzalez Gonzalez Santos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6941 , F 24, S 8, H M 112930, I/A 6 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: TROQUELISTAS 3 SL
Apoderado Mancomunado
- Cayo Giraldo Herrero Jose
- Gonzalez Gonzalez Santos
- Plata Asensio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35501 , F 188, S 8, H M 638097, I/A 2 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Empresa: GRUPO SINDEL SA
Administrador Unico
- Gonzalez Gonzalez Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537, L 850, F 129, S 8, H V 11759, I/A 25 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-46
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GONZALEZ SANTOS
Mostramos los datos de GONZALEZ GONZALEZ SANTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GONZALEZ SANTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos