GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES ANGOCON SL | Administrador Solidario | 10/02/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JOSE
Empresa: ECOMANCHUELA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gomez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 39, S 8, H AB 23934, I/A 4 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-02
Empresa: ECOMANCHUELA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gomez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 39, S 8, H AB 23934, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-02
Empresa: ECOMANCHUELA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gomez Antonio Jose
- Verde Parreño Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 39, S 8, H AB 23934, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-02
Empresa: ECOMANCHUELA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gomez Antonio Jose
- Verde Parreño Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 39, S 8, H AB 23934, I/A 2 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-02
Empresa: CONSTRUCCIONES ANGOCON SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gomez Antonio Jose
- Lucas Ballester Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 66, S 8, H A 69105, I/A 4 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-03
Empresa: CONSTRUCCIONES ANGOCON SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gomez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 66, S 8, H A 69105, I/A 4 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-03
Información de GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos