GONZALEZ GIL PRUDENCIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ GIL PRUDENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ GIL PRUDENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRUDENCIO GONZALEZ ASESORES EMPRESARIALES SA | Consejero Delegado Solidario | 08/01/2021 | 03/02/2022 |
PRUDENCIO GONZALEZ ASESORES EMPRESARIALES SA | Presidente | 08/01/2021 | 03/02/2022 |
PRUDENCIO GONZALEZ ASESORES EMPRESARIALES SA | Consejero | 08/01/2021 | 03/02/2022 |
PRUDENCIO GONZALEZ FINCAS SL | Administrador Solidario | 24/02/2021 | 24/12/2021 |
REIGOINVER SL | Administrador | 24/12/2021 | |
REIGOINVER SL | Apoderado | 24/12/2021 | |
PRUDENCIO GONZALEZ FINCAS SL | Apoderado | 24/12/2021 | |
PRUDENCIO GONZALEZ FINCAS SL | Administrador | 24/02/2021 | |
PRUDENCIO GONZALEZ ASESORES EMPRESARIALES SA | Presidente | 17/10/2017 | 08/01/2021 |
PRUDENCIO GONZALEZ ASESORES EMPRESARIALES SA | Consejero Delegado | 17/10/2017 | 08/01/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ GIL PRUDENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GIL PRUDENCIO
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Gil Prudencio
Consejero
- Gonzalez Gil Prudencio
Presidente
- Gonzalez Gil Prudencio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21969 , F 93, S 8, H B 74982, I/A 13 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-08
Empresa: REIGOINVER SL
Administrador
- Gonzalez Gil Prudencio
- Reig Petit Ramona
Apoderado
- Gonzalez Gil Prudencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24709 , F 81, S 8, H B 78974, I/A 4 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: PRUDENCIO GONZALEZ FINCAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gil Prudencio
- Gonzalez Reig German
- Gonzalez Reig Monica
Apoderado
- Gonzalez Gil Prudencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29119 , F 193, S 8, H B 149943, I/A 8 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: PRUDENCIO GONZALEZ FINCAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gil Prudencio
- Gonzalez Reig German
- Gonzalez Reig Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29119 , F 193, S 8, H B 149943, I/A 7 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Empresa: PRUDENCIO GONZALEZ FINCAS SL
Administrador
- Gonzalez Gil Prudencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29119 , F 193, S 8, H B 149943, I/A 7 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Gil Prudencio
- Gonzalez Reig German
- Gonzalez Reig Monica
Consejero
- Gonzalez Gil Prudencio
- Gonzalez Reig German
- Gonzalez Reig Monica
- Reig Petit Ramona
Presidente
- Gonzalez Gil Prudencio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21969 , F 92, S 8, H B 74982, I/A 12 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Consejero Delegado
- Gonzalez Gil Prudencio
Consejero
- Gonzalez Gil Prudencio
- Gonzalez Reig Monica
- Reig Petit Ramona
Presidente
- Gonzalez Gil Prudencio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21969 , F 92, S 8, H B 74982, I/A 12 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Consejero Delegado
- Gonzalez Gil Prudencio
Consejero
- Gonzalez Gil Prudencio
- Gonzalez Reig Monica
- Reig Petit Ramona
Presidente
- Gonzalez Gil Prudencio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21969 , F 92, S 8, H B 74982, I/A 11 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Consejero Delegado
- Gonzalez Gil Prudencio
Consejero
- Gonzalez Gil Prudencio
- Gonzalez Reig Monica
- Reig Petit Ramona
Presidente
- Gonzalez Gil Prudencio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21969 , F 92, S 8, H B 74982, I/A 11 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Empresa: SOCICAT AUDITORS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Gil Prudencio
- Moncunill Bruguera Josep
Apoderado
- Gonzalez Gil Prudencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37958 , F 111, S 8, H B 312836, I/A 3 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GIL PRUDENCIO
Mostramos los datos de GONZALEZ GIL PRUDENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GIL PRUDENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos