GONZALEZ GIL ANDREA
Informe ejecutivo de GONZALEZ GIL ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ GIL ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXUS ECOMMERCE SL | Administrador Solidario | 29/07/2020 | |
WELTWEIT VIRTUAL SL | Administrador Unico | 21/06/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GIL ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GIL ANDREA
Empresa: NEXUS ECOMMERCE SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gil Andrea
- Iruarrizaga Vazquez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 118, S 8, H BI 75383, I/A 1 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-48
Empresa: WELTWEIT VIRTUAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gil Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5386 , F 191, S 8, H BI 62693, I/A 3 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-48
Empresa: ADRALIA TRADING SL
Liquidador
- Gonzalez Gil Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43909 , F 126, S 8, H B 441592, I/A 3 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Empresa: ADRALIA TRADING SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gil Andrea
Liquidador
- Gonzalez Gil Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43909 , F 126, S 8, H B 441592, I/A 3 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Empresa: ADRALIA TRADING SL
Administrador Unico
- Gonzalez Gil Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43909 , F 123, S 8, H B 441592, I/A 1 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Información de GONZALEZ GIL ANDREA
Mostramos los datos de GONZALEZ GIL ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GIL ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos