GONZALEZ GIBERT EDUARDO
Informe ejecutivo de GONZALEZ GIBERT EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ GIBERT EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTINENTAL AUTOMOTIVE HOLDING SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 11/11/2022 | |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE HOLDING SPAIN SL | Apoderado Solidario | 11/11/2022 | |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2022 | |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA | Consejero | 06/05/2019 | |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA | Consejero | 22/08/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GIBERT EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GIBERT EDUARDO
Empresa: CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA
Consejero
- Gonzalez Gibert Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45488 , F 163, S 8, H M 800086, I/A 3 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-28
Apoderado Solidario
- Gonzalez Gibert Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33891 , F 160, S 8, H B 239950, I/A 16 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-08
Administrador Mancomunado
- Frank Volker Staiger
- Gonzalez Gibert Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33891 , F 160, S 8, H B 239950, I/A 15 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-08
Empresa: CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberola Peiro Javier Guillermo
- Casares Cantero Pablo David
- Gonzalez Gibert Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47031 , F 123, S 8, H B 45504, I/A 106 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alberola Peiro Javier Guillermo
- Gonzalez Gibert Eduardo
- Sanchez Guitart Alexandra
Apoderado
- Alberola Peiro Javier Guillermo
- Gonzalez Gibert Eduardo
- Sanchez Guitart Alexandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47031 , F 123, S 8, H B 45504, I/A 106 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA
Consejero
- Gonzalez Gibert Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 19, S 8, H B 45504, I/A 91 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
Empresa: CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Alberola Peiro Javier Guillermo
- Gonzalez Gibert Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 16, S 8, H B 45504, I/A 86 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Cont.J.Dir.
Miem.J.Dir.
Pres.J.Dir.
- Gonzalez Gibert Eduardo
Scrt.J.Dir.
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
- Ayuso Ramos Javier
- Gonzalez Gibert Eduardo
Vsec.J.Dir.
- Gonzalez Gibert Eduardo
- Melguizo Pozuelo Jose
- Melguizo Pozuelo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21365 , F 92, S 8, H M 71466, I/A 29 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-28
Cont.J.Dir.
Miem.J.Dir.
- Ayuso Ramos Javier
- Garitagoitia Sanchez Jaime
- Gonzalez Gibert Eduardo
- Minguez Fernandez Mario
- Montes Gonzalez Jose
Pres.J.Dir.
- Gonzalez Gibert Eduardo
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21365 , F 91, S 8, H M 71466, I/A 27 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Empresa: CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA
Consejero
- Gonzalez Gibert Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 12, S 8, H B 45504, I/A 74 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GIBERT EDUARDO
Mostramos los datos de GONZALEZ GIBERT EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GIBERT EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos